朱世强
浙江大学
朱世强,男,汉族,1966年10月生,浙江义乌人。1991年1月加入中国共产党,1995年3月参加工作,浙江大学机械系流体传动及控制专业毕业,研究生学历,博士,教授,博士生导师。1984年9月至1988年7月在浙江大学机械系液压传动及控制专业本科学习;1988年9月至1991年7月在北京理工大学机械工程系机械制造专业学习,获硕士学位;1991年9月至1995
周天华
浙江大学
周天华, 男,汉族,1970年5月生,浙江温州人,1991年6月加入中国共产党,2005年3月参加工作,中国科学院上海细胞生物学研究所细胞生物学专业毕业,研究生学历,博士,教授,博士生导师。1988年9月至1993年7月在浙江医科大学临床医学系临床医学专业本科学习;1993年9月至1996年7月浙江医科大学临床医学系临床医学专业硕士研究生;1996年9月至
张文显
浙江大学
个人主要成果:(一)论文类在《中国社会科学》、《中国法学》、《法学研究》等国内外学术理论刊物发表论文300多篇(二)著作类1.《当代西方法哲学》吉林大学出版社1987年版2.《法的一般理论》(主编)辽宁大学出版社1988年版3.《当代西方法学思潮》辽宁人民出版社1988年版4.《法律社会学》(副主编)吉林大学出版社1991年版5.《马克思主义法理学——理论与
兰思仁
浙江理工大学
兰思仁,男,畲族,1963年9月出生,福建农林大学党委副书记、校长、教授、博士生导师;1983年8月本科毕业于福建林学院林业专业,1999年获厦门大学经济学硕士学位,2005年获北京林业大学园林植物与观赏园艺专业博士学位。2008年4年-2010年5月在清华大学从事博士后研究。历任福建武夷山国家级自然保护区管理局副局长、党委副书记(主持工作),福建省世界银行
杨士彬
温州医科大学
杨士彬,男,汉族,1966年生,中共党员,河北武强人。1988年7月毕业于北京大学历史系中国史专业。历任省委党校校刊室编辑、副组长、组长,省委组织部《干部党员人才》杂志社编辑、副编审、助理调研员、副主编,省委组织部干部一处副处长、调研员,省委组织部机关党委专职副书记兼人事处调研员、人事处处长、机关党委副书记。2016年5月至2017年3月,挂职任张家口市涿鹿
李校堃
温州医科大学
李校堃,1964年2月28日出生于陕西渭南,微生物与生物技术药学专家,中国工程院院士、教授、博士生导师,温州医科大学党委副书记、校长、药学学科带头人,基因工程药物国家工程研究中心首席专家。李校堃于1992年从白求恩医科大学硕士毕业后进入暨南大学生物工程研究所工作;1996年获得中山医科大学医学博士学位;1999年至2005年担任暨南大学教育部基因组药物工程研
杨忠振
宁波大学
杨忠振,1964年5月出生,毕业于名古屋大学,教授/博士。国务院学位委员会(交通运输工程学科)学科评议组成员,辽宁省百千万人才工程百人层次入选者。现为中国物流学会常务理事(2016-)、国务院学位委员会交通运输工程学科评议组成员(2010-)、教育部高等学校教学指导委员会成员 (2013-)、国际学术期刊(SSCI)"航运经济与物流(Maritime Ec
7月,龙门县纪委监委组织党员干部到贵州遵义开展“不忘初心·牢记使命”党性教育培训。我怀着崇敬的心情随着队伍踏进了这片向往已久的革命圣地。遵义给人的印象是庄严沉稳、古老传统的,洋溢着浓重的革命气息。短短六天时间的学习,参观了巍峨庄严的遵义会址,聆听了深入浅出的苟坝会议会址现场课堂教学,重温了长征曲折的历史,缅怀了革命先烈……这片神奇土地上的红色印记让我接受了一
这次到新疆财经大学参加公司中层管理人员综合能力提升专题班学习,课程安排有课堂教学和现场教学,经过为期5天的培训,让我业务方面的知识有了更深层次的了解与认识,让我对当前的工作有了更明朗清晰的认识。公司组织这次培训活动,通过理论与实践相结合的学习培训方式,让我们能够更加有针对性的提高我们的业务知识储备,改善我们的工作态度与工作方式,开拓了视野,提升了理念。
通过5天的学习,从广州起义烈士陵园的历史内涵和时代价值,到大危机下的思考,从党建科学化水平到基层党建与机关党建的互动,从“两会”热点解读,到基层党组织建设,从国际政治格局到经济发展,从参观杭州党群服务中心到南湖革命纪念馆再一次感受入党誓词,用丰富的教学经验和深厚的专业理论知识体系,为我们系统、生动地讲述党的光辉历程、国内外政治形势、中国经济发展趋势、两会主要
燕语莺啼,百花齐放。为建设高素质干部队伍,全面迎接新时代所面临的新挑战,四川省南充市税务系统的70名科级管理干部,在南充市税税务局调研员陈云章同志的带领下走进我校,进行为期10天的集中培训。7月13日,在我校举行了开班典礼。南充市税务局调研员陈云章,我校继续教育学院副院长曹睿、培训部主任张伟以及全体学员参加了开班典礼。开班典礼由我校继续教育学院培训部主任张伟